DRUMBEAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Garay Juan, 2
Código Postal 48003
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social DRUMBEAT SL
CIF B48213821
Capital Social 22838.0 Euros
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DRUMBEAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRUMBEAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Curiel Juan Maria | Liquidador | 12/06/2017 | 12/06/2017 |
Ferrer Curiel Juan Maria | Presidente | 21/09/2010 | 12/06/2017 |
Ferrer Curiel Juan Maria | Consejero | 21/09/2010 | 12/06/2017 |
Ferrer Gutierrez Maria | Consejero | 21/09/2010 | 12/06/2017 |
Ferrer Gutierrez Marta | Secretario | 21/09/2010 | 12/06/2017 |
Ferrer Gutierrez Marta | Consejero | 21/09/2010 | 12/06/2017 |
Gutierrez Perez Blanca Rosa | Consejero | 21/09/2010 | 12/06/2017 |
Ferrer Curiel Juan Maria | Administrador Unico | 21/09/2010 |
ACTOS BORME DE DRUMBEAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 89, S 8, H BI 5875,B , I/ 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 89, S 8, H BI 5875,B , I/ 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 89, S 8, H BI 5875,B , I/ 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 89, S 8, H BI 5875,B , I/ 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-146-48
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica los art. 5 y 7 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 89, S 8, H BI 5875,B , I/ 4 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-48
Capital Anterior: | 3.606,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.232,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.838,00 | Euros |
Porcentaje: | 533,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 89, S 8, H BI 5875,B , I/ 4 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 88, S 8, H BI 5875,B , I/ 3 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 88, S 8, H BI 5875,B , I/ 3 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 88, S 8, H BI 5875,B , I/ 3 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-48