GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CON ORDEN SL | Administrador Solidario | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA
Empresa: DRUMBEAT SL
Consejero
- Ferrer Curiel Juan Maria
- Ferrer Gutierrez Maria
- Ferrer Gutierrez Marta
- Gutierrez Perez Blanca Rosa
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 89, S 8, H BI 5875,B , I/ 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-48
Empresa: BIZKAIA DE PINTURAS SL
Apoderado Solidario
- Ferrer Curiel Juan Maria
- Gutierrez Perez Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 20, S 8, H BI 4568,B , I/ 6 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-48
Empresa: DRUMBEAT SL
Consejero
- Ferrer Curiel Juan Maria
- Ferrer Gutierrez Maria
- Ferrer Gutierrez Marta
- Gutierrez Perez Blanca Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 1, F 88, S 8, H BI 5875,B , I/ 3 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-48
Empresa: CON ORDEN SL
Administrador Solidario
- Ferrer Curiel Juan Maria
- Gutierrez Perez Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 119, S 8, H BI 8947,B , I/ 3 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-48
Empresa: CON ORDEN SL
Administrador Unico
- Gutierrez Perez Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 119, S 8, H BI 8947,B , I/ 3 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-48
Información de GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA
Mostramos los datos de GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ PEREZ BLANCA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos