DOBLA CARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social DOBLA CARTERA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DOBLA CARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOBLA CARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beistegui Chirapozu Carmen | Consejero | 06/08/2014 | 28/07/2022 |
Beistegui Chirapozu Lucila | Consejero | 15/12/2015 | 28/07/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/09/2017 | 28/07/2022 |
Diaz De Bustamante Zulueta Manuel | Consejero | 14/07/2009 | 28/07/2022 |
Diaz De Bustamante Zulueta Manuel | Presidente | 14/07/2009 | 28/07/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 16/01/2009 | 28/07/2022 |
Rodriguez Arias Delgado Fernando | Secretario | 28/07/2022 | |
Rodriguez Ramon Daniel | Liquidador | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 28/07/2022 | |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 28/07/2017 | 28/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DOBLA CARTERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 77, S 8, H M 362178, I/A 22 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 77, S 8, H M 362178, I/A 22 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 77, S 8, H M 362178, I/A 22 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 77, S 8, H M 362178, I/A 22 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 77, S 8, H M 362178, I/A 22 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
- Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dando de baja a la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas con fecha 13 de mayo de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 76, S 8, H M 362178, I/A 21 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 76, S 8, H M 362178, I/A 20 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 76, S 8, H M 362178, I/A 19 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 75, S 8, H M 362178, I/A 18 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 75, S 8, H M 362178, I/A 17 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28