BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN
Informe ejecutivo de BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELLON INVESTMENT SICAV | Consejero | 10/08/2009 | 22/11/2022 |
DOBLA CARTERA SICAV | Consejero | 06/08/2014 | 28/07/2022 |
VELLON INVESTMENT SICAV | Apoderado | 02/02/2013 | 30/09/2014 |
VELLON INVESTMENT SICAV | Presidente | 22/09/2009 | 31/01/2013 |
VELLON INVESTMENT SICAV | Consejero Delegado | 29/09/2009 | 31/01/2013 |
VINCULACIONES DE BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN
Empresa: DOBLA CARTERA SICAV
Consejero
- Beistegui Chirapozu Carmen
- Beistegui Chirapozu Lucila
- Diaz De Bustamante Zulueta Manuel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 77, S 8, H M 362178, I/A 22 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: DOBLA CARTERA SICAV
Consejero
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 75, S 8, H M 362178, I/A 18 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: VELLON INVESTMENT SICAV
Apoderado
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 65, S 8, H M 285592, I/A 23 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: DOBLA CARTERA SICAV
Consejero
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20471 , F 24, S 8, H M 362178, I/A 12 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: VELLON INVESTMENT SICAV
Apoderado
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16724 , F 172, S 8, H M 285592, I/A 20 (02/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: VELLON INVESTMENT SICAV
Consejero Delegado
- Beistegui Chirapozu Carmen
Presidente
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16724 , F 172, S 8, H M 285592, I/A 19 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: VELLON INVESTMENT SICAV
Consejero Delegado
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16724 , F 171, S 8, H M 285592, I/A 16 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Empresa: VELLON INVESTMENT SICAV
Presidente
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16724 , F 171, S 8, H M 285592, I/A 15 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Empresa: VELLON INVESTMENT SICAV
Consejero
- Beistegui Chirapozu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16724 , F 170, S 8, H M 285592, I/A 14 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-28
Información de BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN
Mostramos los datos de BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEISTEGUI CHIRAPOZU CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos