ELARTE IDEAS INTERNACIONALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Palestina, 17
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELARTE IDEAS INTERNACIONALES SL
CIF B86721628
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 17/04/2013
Nombres Anteriores
- DIVINO TLALOC ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELARTE IDEAS INTERNACIONALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELARTE IDEAS INTERNACIONALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Lopez Beatriz | Administrador Unico | 01/03/2021 | 22/02/2024 |
Rubio Lopez Beatriz | Liquidador | 22/02/2024 | 22/02/2024 |
Rubio Lopez Beatriz | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 15/12/2020 |
Rubio Lopez Javier | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 15/12/2020 |
ACTOS BORME DE ELARTE IDEAS INTERNACIONALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 184, S 8, H M 559129, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 184, S 8, H M 559129, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 184, S 8, H M 559129, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 184, S 8, H M 559129, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
- C/ PALESTINA, 17, PORTAL C, 2º IZQUIERDA (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 183, S 8, H M 559129, I/A 4 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 183, S 8, H M 559129, I/A 4 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 183, S 8, H M 559129, I/A 4 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 183, S 8, H M 559129, I/A 3 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: DIVINO TLALOC ESPAÑA SL
- ELARTE IDEAS INTERNACIONALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 183, S 8, H M 559129, I/A 2 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: DIVINO TLALOC ESPAÑA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31064 , F 181, S 8, H M 559129, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28