MERCAVINOS 2015 SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social MERCAVINOS 2015 SL
CIF B07125610
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Nombres Anteriores
- DISTRIBUIDORA PALMER SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MERCAVINOS 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCAVINOS 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVAS AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 12/01/2012 | 05/03/2021 |
HIERBAS TUNEL SL | Socio Unico | 26/03/2010 | 05/03/2021 |
Morey Garau Antonio Javier | Administrador Solidario | 05/03/2010 | 05/03/2021 |
Morey Garau Biel Angel | Apoderado | 27/03/2013 | 05/03/2021 |
Morey Garau Biel Angel | Administrador Solidario | 15/02/2019 | 05/03/2021 |
Morey Garau Gabriel Angel | Apoderado Solidario | 19/06/2017 | 05/03/2021 |
Oliver Garcia Antoni Josep | Apoderado Solidario | 19/06/2017 | 05/03/2021 |
Morey Pons Gabriel | Apoderado | 15/02/2019 | 16/12/2019 |
Morey Pons Gabriel | Administrador Solidario | 05/03/2010 | 15/02/2019 |
Covas Valleriola Luisa | Auditor | 12/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCAVINOS 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Administrador Solidario
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 27 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 159, S 8, H PM 2797, I/A 26 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 159, S 8, H PM 2797, I/A 25 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 159, S 8, H PM 2797, I/A 25 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07