MOREY GARAU BIEL ANGEL
Informe ejecutivo de MOREY GARAU BIEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MOREY GARAU BIEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASS&ELLA GESTIONS SL | Socio Unico | 31/07/2024 | |
MASS&ELLA GESTIONS SL | Administrador Unico | 31/07/2024 | |
IN-ROCK ROCODROMS SL | Administrador Unico | 25/04/2024 |
VINCULACIONES DE MOREY GARAU BIEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREY GARAU BIEL ANGEL
Empresa: MASS&ELLA GESTIONS SL
Administrador Unico
- Morey Garau Biel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100782, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-07
Empresa: MASS&ELLA GESTIONS SL
Socio Único
- Morey Garau Biel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100782, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-07
Empresa: IN-ROCK ROCODROMS SL
Administrador Unico
- Morey Garau Biel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 48, S 8, H PM 99820, I/A 1 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-07
Empresa: HIERBAS TUNEL SL
Administrador Solidario
- Morey Garau Antonio Javier
- Morey Garau Biel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 178, S 8, H PM 43594, I/A 13 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-07
Empresa: 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL
Apoderado Solidario
- Morey Garau Biel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 189, S 8, H PM 87246, I/A 7 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-07
Empresa: ANTONIO NADAL DESTIL.LERIES SL
Apoderado Solidario
- Morey Garau Biel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 158, S 8, H PM 87244, I/A 6 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-07
Empresa: MERCAVINOS 2015 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Morey Garau Biel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Empresa: MERCAVINOS 2015 SL
Administrador Solidario
- Morey Garau Antonio Javier
- Morey Garau Biel Angel
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 161, S 8, H PM 2797, I/A 28 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Empresa: BODEGAS TUNEL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garau Arbos Antonia
- Morey Garau Biel Angel
- Pons Morey Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 164, S 8, H PM 6327, I/A 27 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-07
Empresa: BODEGAS TUNEL SA
Administrador Solidario
- Morey Garau Antonio Javier
- Morey Garau Biel Angel
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 164, S 8, H PM 6327, I/A 27 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-07
VER MAS ACTOS
Información de MOREY GARAU BIEL ANGEL
Mostramos los datos de MOREY GARAU BIEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREY GARAU BIEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos