DISTRIBUIDORA FRAISE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Volturno, 13
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social DISTRIBUIDORA FRAISE ESPAÑA SL
CIF B87230124
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/02/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario DISTRIBUIDORA FRAISE SL
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORA FRAISE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORA FRAISE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA FRAISE SL | Socio Unico | 10/03/2015 | 21/12/2020 |
Flores Jose Ismael | Administrador Unico | 10/03/2015 | 21/12/2020 |
Flores Jose Ismael | Liquidador | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
Flores Jose Ismael | Apoderado | 16/09/2016 | 21/12/2020 |
Gomendio Perez De Los Cobos Pedro | Apoderado | 24/04/2015 | 21/12/2020 |
Gomendio Souchard Breteau Elena | Apoderado | 24/04/2015 | 21/12/2020 |
Gomendio Souchard-breteau Juan | Apoderado | 24/04/2015 | 21/12/2020 |
Ouchard-breteau Menoire Jeannine | Apoderado | 24/04/2015 | 21/12/2020 |
San Roman Gomendio Jaime | Apoderado | 16/09/2016 | 21/12/2020 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORA FRAISE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 75, S 8, H M 597503, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 75, S 8, H M 597503, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 75, S 8, H M 597503, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 75, S 8, H M 597503, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
- Se omitió por error en la inscripción 6 la publicación del nombramiento como apoderado de don Jaime San Roman Gomendio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 75, S 8, H M 597503, I/A 6 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 75, S 8, H M 597503, I/A 6 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 75, S 8, H M 597503, I/A 6 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 74, S 8, H M 597503, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 73, S 8, H M 597503, I/A 4 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33203 , F 72, S 8, H M 597503, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28