DISTILLER SA
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Razón Social DISTILLER SA
CIF A08359960
Capital Social 123336.18 Euros
Actividad Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos
Fecha de Constitución 10/05/1974
Teléfono 93 544 65 50
Página Web www.distillersa.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Crous Aguilera Jana
Auditor AUDILEGALIA SLP
ORGANIGRAMA DE DISTILLER SA
VINCULACIONES DE DISTILLER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTILLER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROUS AGUILERA DANIEL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 | |
Fernandez Escude Arnau | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 | |
Mariano Buyreu Maria Teresa | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 | |
AUDILEGALIA SLP | Auditor | 06/10/2022 | |
Crous Aguilera Jana | Administrador Unico | 20/04/2022 | |
Crous Aguilera Daniel | Apoderado Mancomunado | 30/06/2021 | |
Crous Aguilera Jana | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | |
Fernandez Escude Arnau | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | |
Mariano Buyreu Maria Teresa | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | |
Crous Aguilera Jana | Apoderado Solidario | 25/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTILLER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 3, S 8, H B 23070, I/A 69 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 3, S 8, H B 23070, I/A 68 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 3, S 8, H B 23070, I/A 67 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 3, S 8, H B 23070, I/A 67 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
- INHABILITACION DE DANIEL CROUS AGUILERA PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA.FECHA INICIO CONDENA:01/04/2022.FECHA CUMPLIMIENTO:28/08/2022 POR SENTENCIA FIRME DE FECHA 21/02/2022 DEL JUZGADO PENAL NUMERO 1 DE SORIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 1, S 8, H B 23070, I/A 65 N (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-08
- INHABILITACION DE DANIEL CROUS AGUILERA PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA.FECHA INICIO CONDENA:01/04/2022.FECHA CUMPLIMIENTO:28/08/2022 POR SENTENCIA FIRME DE FECHA 21/02/2022 DEL JUZGADO PENAL NUMERO 1 DE SORIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 1, S 8, H B 23070, I/A 63 N (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-08
- LA DESTILACION,FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE DISOLVENTES DE TODAS CLASES,LA MANIPULACION Y OBTENCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN GENERAL (TANTO PROPIOS COMO DE TERCEROS), Y EN EL MARCO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 2, S 8, H B 23070, I/A 66 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 1, S 8, H B 23070, I/A 65 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 1, S 8, H B 23070, I/A 64 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 200, S 8, H B 23070, I/A 63 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-42-08