MARIANO BUYREU MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MARIANO BUYREU MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIANO BUYREU MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTILLER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 | |
QUIMIMONT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 | |
MEDIO AMBIENTE & QUIMICA SOSTENIBLE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2022 | |
QUIMIMONT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | |
DISTILLER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2021 | |
MEDIO AMBIENTE & QUIMICA SOSTENIBLE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | |
QUIMIMONT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2016 | |
DISTILLER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2013 |
VINCULACIONES DE MARIANO BUYREU MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIANO BUYREU MARIA TERESA
Empresa: QUIMIMONT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- CROUS AGUILERA DANIEL
- Fernandez Escude Arnau
- Mariano Buyreu Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47660 , F 213, S 8, H B 491429, I/A 9 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Empresa: DISTILLER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- CROUS AGUILERA DANIEL
- Fernandez Escude Arnau
- Mariano Buyreu Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 3, S 8, H B 23070, I/A 69 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- CROUS AGUILERA DANIEL
- Crous Aguilera Jana
- Fernandez Escude Arnau
- Mariano Buyreu Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47081 , F 112, S 8, H B 540470, I/A 6 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Empresa: QUIMIMONT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Crous Aguilera Jana
- Fernandez Escude Arnau
- Mariano Buyreu Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47660 , F 211, S 8, H B 491429, I/A 6 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: DISTILLER SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Crous Aguilera Jana
- Fernandez Escude Arnau
- Mariano Buyreu Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 1, S 8, H B 23070, I/A 65 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Crous Aguilera Daniel
- Crous Millet Enrique
- Mariano Buyreu Maria Teresa
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47081 , F 109, S 8, H B 540470, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Empresa: QUIMIMONT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mariano Buyreu Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45547 , F 202, S 8, H B 491429, I/A 2 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Empresa: DISTILLER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Ubach Montserrat
- Crous Aguilera Daniel
- Crous Millet Enrique
- Mariano Buyreu Maria Teresa
- Piedrafita Maza Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 194, S 8, H B 23070, I/A 49 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Empresa: DISTILLER SA
Apoderado
- Aguilera Ubach Montserrat
- Mariano Buyreu Maria Teresa
- Piedrafita Maza Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 194, S 8, H B 23070, I/A 49 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Empresa: DISTILLER SA
Apoderado
- Aguilera Ubach Montserrat
- Crous Millet Enrique
- Mariano Buyreu Maria Teresa
- Piedrafita Maza Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 97, S 8, H B 23070, I/A 45 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
VER MAS ACTOS
Información de MARIANO BUYREU MARIA TERESA
Mostramos los datos de MARIANO BUYREU MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIANO BUYREU MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos