DISSENY TECNIC I SERVEIS PROFESSIONALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Emili Grahit, 12
Código Postal 17003
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISSENY TECNIC I SERVEIS PROFESSIONALS SL
CIF B55210868
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Fecha de Constitución 29/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DISSENY TECNIC I SERVEIS PROFESSIONALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISSENY TECNIC I SERVEIS PROFESSIONALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Narcis Bartina Boxa | Liquidador | 02/08/2021 | 02/08/2021 |
Narcis Bartina Boxa | Administrador Unico | 04/09/2015 | 02/08/2021 |
Caterina Bota Casas | Administrador Unico | 11/11/2014 | 04/09/2015 |
Jordi Bartina Bota | Administrador Unico | 11/08/2014 | 11/11/2014 |
ACTOS BORME DE DISSENY TECNIC I SERVEIS PROFESSIONALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 26, S 8, H GI 56845, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 26, S 8, H GI 56845, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 26, S 8, H GI 56845, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 26, S 8, H GI 56845, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 26, S 8, H GI 56845, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-17
- C/ EMILI GRAHIT 12 Ptl.B 3 2 (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 26, S 8, H GI 56845, I/A 4 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 25, S 8, H GI 56845, I/A 3 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 25, S 8, H GI 56845, I/A 3 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 25, S 8, H GI 56845, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 25, S 8, H GI 56845, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-17