JORDI BARTINA BOTA
Informe ejecutivo de JORDI BARTINA BOTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JORDI BARTINA BOTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES SL | Consejero Delegado Solidario | 31/03/2014 | 13/02/2018 |
XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES SL | Consejero | 31/03/2014 | 13/02/2018 |
DISSENY TECNIC I SERVEIS PROFESSIONALS SL | Administrador Unico | 11/08/2014 | 11/11/2014 |
VINCULACIONES DE JORDI BARTINA BOTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI BARTINA BOTA
Empresa: XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Cristina Romaguera Colom
- Jordi Bartina Bota
- Laia Marzabal Sors
Consejero
- Cristina Romaguera Colom
- Jordi Bartina Bota
- Laia Marzabal Sors
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2970 , F 193, S 8, H GI 56818, I/A 2 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-17
Administrador Unico
- Jordi Bartina Bota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 25, S 8, H GI 56845, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-17
Administrador Unico
- Jordi Bartina Bota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 22, S 8, H GI 56845, I/A 1 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-17
Empresa: XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Cristina Romaguera Colom
- Jordi Bartina Bota
- Laia Marzabal Sors
Consejero
- Cristina Romaguera Colom
- Jordi Bartina Bota
- Laia Marzabal Sors
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2970 , F 185, S 8, H GI 56818, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-17
Información de JORDI BARTINA BOTA
Mostramos los datos de JORDI BARTINA BOTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI BARTINA BOTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos