DISEÑO Y GESTION URBANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dolores Romero, 14
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISEÑO Y GESTION URBANOS SL
CIF B82240169
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario J S P SERVICIOS Y PATRIMONIOS SL
VINCULACIONES DE DISEÑO Y GESTION URBANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISEÑO Y GESTION URBANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J S P SERVICIOS Y PATRIMONIOS SL | Socio Unico | 10/06/2021 | 02/02/2024 |
Soriano Martinez Adrian | Administrador Solidario | 14/05/2013 | 02/02/2024 |
Soriano Perez Juan Jose | Apoderado | 22/02/2013 | 02/02/2024 |
Soriano Perez Juan Jose | Administrador Solidario | 10/06/2021 | 02/02/2024 |
Soriano Perez Juan Jose | Liquidador | 02/02/2024 | 02/02/2024 |
Cerrada Ortega Victor | Administrador Solidario | 14/05/2013 | 10/06/2021 |
Cerrada Ortega Victor | Administrador Unico | 21/02/2013 | 14/05/2013 |
Ruiz Lopez Margarita | Administrador Unico | 09/10/2012 | 21/02/2013 |
Soriano Perez Juan Jose | Administrador Unico | 09/10/2012 |
ACTOS BORME DE DISEÑO Y GESTION URBANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 164, S 8, H M 235651, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 164, S 8, H M 235651, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 164, S 8, H M 235651, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 164, S 8, H M 235651, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
- C/ DOLORES ROMERO 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 163, S 8, H M 235651, I/A 12 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 163, S 8, H M 235651, I/A 11 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 163, S 8, H M 235651, I/A 11 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 163, S 8, H M 235651, I/A 11 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
- C/ O'DONNELL 4 - PRIMERA PLANTA, OFICINA 21 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 163, S 8, H M 235651, I/A 10 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 162, S 8, H M 235651, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28