SORIANO MARTINEZ ADRIAN
Informe ejecutivo de SORIANO MARTINEZ ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SORIANO MARTINEZ ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTA DE GESTION GENERAL SL | Administrador Solidario | 21/07/2021 | |
ACTA DE GESTION GENERAL SL | Apoderado | 28/05/2021 | |
J S P SERVICIOS Y PATRIMONIOS SL | Administrador Solidario | 23/02/2015 |
VINCULACIONES DE SORIANO MARTINEZ ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO MARTINEZ ADRIAN
Empresa: DISEÑO Y GESTION URBANOS SL
Administrador Solidario
- Soriano Martinez Adrian
- Soriano Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 164, S 8, H M 235651, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: TELCA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Soriano Martinez Adrian
- Soriano Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17034 , F 145, S 8, H M 291465, I/A 5 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: ACTA DE GESTION GENERAL SL
Administrador Solidario
- Soriano Martinez Adrian
- Soriano Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8358 , F 213, S 8, H M 134771, I/A 13 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: ACTA DE GESTION GENERAL SL
Apoderado
- Soriano Martinez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8358 , F 212, S 8, H M 134771, I/A 12 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: INICIATIVES URBANES SOSTENIBLES SL
Liquidador
- Soriano Martinez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46018 , F 118, S 8, H B 506904, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: INICIATIVES URBANES SOSTENIBLES SL
Administrador Unico
- Soriano Martinez Adrian
Liquidador
- Soriano Martinez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46018 , F 118, S 8, H B 506904, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: INICIATIVES URBANES SOSTENIBLES SL
Administrador Unico
- Soriano Martinez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46018 , F 117, S 8, H B 506904, I/A 1 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Empresa: TELCA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Soriano Martinez Adrian
- Soriano Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17034 , F 144, S 8, H M 291465, I/A 3 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Empresa: J S P SERVICIOS Y PATRIMONIOS SL
Administrador Solidario
- Soriano Martinez Adrian
- Soriano Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11481 , F 25, S 8, H M 180259, I/A 5 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Empresa: DISEÑO Y GESTION URBANOS SL
Administrador Solidario
- Cerrada Ortega Victor
- Soriano Martinez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14290 , F 162, S 8, H M 235651, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Información de SORIANO MARTINEZ ADRIAN
Mostramos los datos de SORIANO MARTINEZ ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO MARTINEZ ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos