DISCRETE SECURITIE TRANSMEDITERRANEE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Froilan, 10
Código Postal 28026
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISCRETE SECURITIE TRANSMEDITERRANEE SL
CIF B86092046
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 15/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lahyani Ilias
VINCULACIONES DE DISCRETE SECURITIE TRANSMEDITERRANEE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISCRETE SECURITIE TRANSMEDITERRANEE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lahyani Ilias | Liquidador | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
Lahyani Ilias | Administrador Unico | 25/08/2011 | 17/11/2021 |
Lahyani Ilias | Socio Unico | 25/08/2011 | 17/11/2021 |
Peon Garcia Iria Maria | Socio Unico | 25/01/2011 | 25/08/2011 |
Peon Garcia Iria Maria | Administrador Unico | 25/01/2011 | 25/08/2011 |
ACTOS BORME DE DISCRETE SECURITIE TRANSMEDITERRANEE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 28, S 8, H M 512515, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 28, S 8, H M 512515, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 28, S 8, H M 512515, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 28, S 8, H M 512515, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
- C/ SAN FROILAN 10 - SEMISOTANO A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 28, S 8, H M 512515, I/A 4 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
- C/ ISLA DEL AIRE 8 - 5º D (HUMANES DE MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 27, S 8, H M 512515, I/A 3 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 27, S 8, H M 512515, I/A 2 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 27, S 8, H M 512515, I/A 2 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 27, S 8, H M 512515, I/A 2 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 26, S 8, H M 512515, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28