PEON GARCIA IRIA MARIA
Informe ejecutivo de PEON GARCIA IRIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEON GARCIA IRIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEVA DISEÑO SL | Administrador Unico | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE PEON GARCIA IRIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEON GARCIA IRIA MARIA
Empresa: BEVA DISEÑO MADRID SL
Liquidador
- Peon Garcia Iria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 133, S 8, H M 529078, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: BEVA DISEÑO MADRID SL
Administrador Unico
- Peon Garcia Iria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 133, S 8, H M 529078, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: BEVA DISEÑO MADRID SL
Administrador Unico
- Peon Garcia Iria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 132, S 8, H M 529078, I/A 1 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Administrador Unico
- Peon Garcia Iria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 27, S 8, H M 512515, I/A 2 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Administrador Unico
- Peon Garcia Iria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 26, S 8, H M 512515, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28
Socio Único
- Peon Garcia Iria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 26, S 8, H M 512515, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28
Empresa: BEVA DISEÑO SL
Administrador Unico
- Peon Garcia Iria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27470 , F 155, S 8, H M 495071, I/A 1 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28
Información de PEON GARCIA IRIA MARIA
Mostramos los datos de PEON GARCIA IRIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEON GARCIA IRIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos