DIGINET SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julian Camarillo, 29
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIGINET SA
CIF A82394164
Actividad Actividades de programación informática
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DIGINET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIGINET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arenal Conde Luis | Vicepresidente | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
Arenal Conde Luis | Consejero | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
De Careaga Bravo Alfonso | Secretario | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
De Careaga Bravo Alfonso | Consejero Delegado Solidario | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
De Careaga Bravo Alfonso | Consejero | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
Gomez Carpintero Nuñez De Arenas Manuel Fernando | Consejero Delegado Solidario | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
Gomez Carpintero Nuñez De Arenas Manuel Fernando | Presidente | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
Gomez Carpintero Nuñez De Arenas Manuel Fernando | Consejero | 26/09/2014 | 02/07/2019 |
Gomez Carpintero Y Nuñez De Arenas Manuel Fernando | Liquidador | 02/07/2019 | 02/07/2019 |
Arenal Conde Luis | Consejero | 02/10/2009 | 26/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIGINET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 146, S 8, H M 240311, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 146, S 8, H M 240311, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 146, S 8, H M 240311, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 146, S 8, H M 240311, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 145, S 8, H M 240311, I/A 7 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 145, S 8, H M 240311, I/A 7 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 145, S 8, H M 240311, I/A 6 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 145, S 8, H M 240311, I/A 6 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-28