DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO
Informe ejecutivo de DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO TAJAMAR SA | Consejero | 05/04/2010 |
VINCULACIONES DE DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO
Empresa: PROMOCION TECNOLOGICA Y COMERCIAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Careaga Y Bravo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12896 , F 225, S 8, H M 93268, I/A 49 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Consejero
- De Careaga Y Bravo Alfonso
- Garcia Novo Juan Antonio
- Martinez Ferrando Luis Maria
- Sosa Lora Amador
- Suarez Barragato Jose Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 92, S 8, H M 91503, I/A 41 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: PROMOCION TECNOLOGICA Y COMERCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Arenal Conde Luis
- De Careaga Y Bravo Alfonso
Consejero
- Arenal Conde Luis
- De Careaga Y Bravo Alfonso
- Gomez Carpintero Nuñez De Arenas Manuel Fernando
- Perez San Carlos
- Via Gasa Martin
Presidente
Secretario
- De Careaga Y Bravo Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12896 , F 217, S 8, H M 93268, I/A 32 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Apoderado
- Aguilo Pastrana Alfonso
- De Bedoya Izquierdo Ricardo
- De Careaga Y Bravo Alfonso
- Dolader Sancho Rafael
- Duran Murillo Rafael Luis
- Esquivel Lopez Jose Andres
- Garcia Novo Juan Antonio
- Gonzalez Esteban Felicisimo
- Lopez De Francisco Luis
- Martinez Ferrando Luis Maria
- Pedroche Nieto Jesus
- Suarez Barragato Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 88, S 8, H M 91503, I/A 32 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 88, S 8, H M 91503, I/A 31 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: DIGINET SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- De Careaga Y Bravo Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 145, S 8, H M 240311, I/A 6 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-28
Información de DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO
Mostramos los datos de DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CAREAGA Y BRAVO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos