DIAMANTI CHOCOLATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 31
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIAMANTI CHOCOLATE SL
CIF B87152591
Capital Social 529542.0 Euros
Fecha de Constitución 19/11/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DIAMANTI CHOCOLATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAMANTI CHOCOLATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonero Guglielmo | Administrador Solidario | 04/03/2015 | 14/02/2017 |
Carbonero Guglielmo | Liquidador | 14/02/2017 | 14/02/2017 |
Damiano Giuseppe | Administrador Solidario | 04/03/2015 | 14/02/2017 |
Garrido Picon Alfonso | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 14/02/2017 |
Gonzalez Dominguez Sandra Maria | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 14/02/2017 |
Carbonero Guglielmo | Administrador Unico | 29/12/2014 | 04/03/2015 |
ACTOS BORME DE DIAMANTI CHOCOLATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 519.542,00 | Euros |
Capital Actual: | 529.542,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.195,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 3 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 3 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 3 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 84, S 8, H M 593087, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 81, S 8, H M 593087, I/A 1 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28