CARBONERO GUGLIELMO
Informe ejecutivo de CARBONERO GUGLIELMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBONERO GUGLIELMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAMANTI CHOCOLATE SL | Administrador Solidario | 04/03/2015 | 14/02/2017 |
DIAMANTI CHOCOLATE SL | Liquidador | 14/02/2017 | 14/02/2017 |
DIAMANTI CHOCOLATE SL | Administrador Unico | 29/12/2014 | 04/03/2015 |
VINCULACIONES DE CARBONERO GUGLIELMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBONERO GUGLIELMO
Empresa: DIAMANTI CHOCOLATE SL
Liquidador
- Carbonero Guglielmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: DIAMANTI CHOCOLATE SL
Administrador Solidario
- Carbonero Guglielmo
- Damiano Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: DIAMANTI CHOCOLATE SL
Administrador Solidario
- Carbonero Guglielmo
- Damiano Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 3 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Empresa: DIAMANTI CHOCOLATE SL
Administrador Unico
- Carbonero Guglielmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 85, S 8, H M 593087, I/A 3 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Empresa: DIAMANTI CHOCOLATE SL
Administrador Unico
- Carbonero Guglielmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 81, S 8, H M 593087, I/A 1 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Información de CARBONERO GUGLIELMO
Mostramos los datos de CARBONERO GUGLIELMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBONERO GUGLIELMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos