DIAGA-PHARMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DIAGA-PHARMA SL
CIF B85248581
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/10/2007
VINCULACIONES DE DIAGA-PHARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAGA-PHARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Garcia Diana | Administrador Unico | 06/02/2020 | |
Monfort Alcala Alfonso | Apoderado | 04/07/2019 | 06/02/2020 |
Monfort Alcala Alfonso | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
Quintano Macho De Quevedo Luis | Apoderado | 04/07/2019 | 06/02/2020 |
ACTOS BORME DE DIAGA-PHARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 3 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 188, S 8, H M 448197, I/A 2 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-239-28