MONFORT ALCALA ALFONSO
Informe ejecutivo de MONFORT ALCALA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONFORT ALCALA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAGA-PHARMA SL | Apoderado | 04/07/2019 | 06/02/2020 |
DIAGA-PHARMA SL | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | Miem.ComAyR. | 09/02/2012 | |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | Consejero | 09/02/2012 | |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | Mbro.Cte.NyR | 09/02/2012 | |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | Pdte.Cte.NyR | 09/02/2012 | |
MSD VACCINES SA | Apoderado | 12/09/2011 |
VINCULACIONES DE MONFORT ALCALA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONFORT ALCALA ALFONSO
Empresa: DIAGA-PHARMA SL
Liquidador
- Monfort Alcala Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: DIAGA-PHARMA SL
Apoderado
- Monfort Alcala Alfonso
- Quintano Macho De Quevedo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 189, S 8, H M 448197, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: DIAGA-PHARMA SL
Apoderado
- Monfort Alcala Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24894 , F 188, S 8, H M 448197, I/A 2 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Empresa: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA
Consejero
- Monfort Alcala Alfonso
Mbro.Cte.NyR
- Monfort Alcala Alfonso
Miem.ComAyR.
- Monfort Alcala Alfonso
Pdte.Cte.NyR
- Monfort Alcala Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22175 , F 141, S 8, H M 64245, I/A 127 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: SANOFI PASTEUR MSD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14331 , F 215, S 8, H M 138265, I/A 72 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Información de MONFORT ALCALA ALFONSO
Mostramos los datos de MONFORT ALCALA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONFORT ALCALA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos