DHL PARCEL JAEN SPAIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social DHL PARCEL JAEN SPAIN SL
CIF B13169644
Capital Social 159869.22 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 10/03/1992
Página Web www.dhl.es
Nombres Anteriores
- TRANSCIJA SL
- DHL EXPRESS JAEN SPAIN SL
VINCULACIONES DE DHL PARCEL JAEN SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DHL PARCEL JAEN SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ares Perez Ruben | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 20/01/2022 |
Espiau Pallares Emilio | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 20/01/2022 |
Gil Llamas Juan Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 20/01/2022 |
Martinez Gomez Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 20/01/2022 |
Pereira Garcia Javier Salvador | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 20/01/2022 |
Solchaga Novales Miguel-angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 20/01/2022 |
Vivas Martinez Cristina | Apoderado | 26/06/2014 | 20/01/2022 |
Aguado Redondo Pedro Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2017 | 17/11/2020 |
Aguado Redondo Pedro Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 17/11/2020 |
Bachiller Gutierrez Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2020 | 17/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DHL PARCEL JAEN SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 15, S 8, H J 17944, I/A 25 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-23
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Redondo Pedro Pablo
- Bachiller Gutierrez Angel
- Cano Megias Felipe Francisco
- Carpio Garcia Retamero Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esnal Iriarte Erkuden
- Esparcia Alvarez Maria Angeles
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Arellano Montserrat
- Serrano Checa Jose Javier
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 14, S 8, H J 17944, I/A 24 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-23
- EN VIRTUD DE DILIGENCIA DE SUBSANACION DE FECHA 17/09/2020 EXTENDIDA POR EL NOTARIO DE DONOSTIA SAN SEBASTIAN, D FERMIN LIZARAZU ARAMAYO, EN LA ESCRITURA DE FECHA 18/02/2020, PROTOCOLO 590, SE MODIFICAN LOS APARTADOS B1 Y E5 DE LOS PODERES OBJETO DE ESTA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 22ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 14, S 8, H J 17944, I/A 23 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-23
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Redondo Pedro Pablo
- Ares Perez Ruben
- Bachiller Gutierrez Angel
- Cano Megias Felipe Francisco
- Carpio Garcia Retamero Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esnal Iriarte Erkuden
- Esparcia Alvarez Maria Angeles
- Espiau Pallares Emilio
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Gil Llamas Juan Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Martinez Gomez Maria Del Pilar
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pereira Garcia Javier Salvador
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Arellano Montserrat
- Serrano Checa Jose Javier
- Solchaga Novales Miguel-angel
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 206, S 8, H J 17944, I/A 22 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-23
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 205, S 8, H J 17944, I/A 21 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-23
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arjomil Gonzalez Alberto
- Bachiller Gutierrez Angel
- Borras Montane Miguel
- Calleja Gomez Jose Antonio
- Carpio Garcia Retamero Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esparcia Alvarez Maria Angeles
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Lora Romero Jose Luis
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pichot Jimenez Maria Del Mar
- Pierre Piwko Claude
- Roger Mouze Nicolas Marc
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 205, S 8, H J 17944, I/A 20 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-23
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Redondo Pedro Pablo
- Bachiller Gutierrez Angel
- Cano Megias Felipe Francisco
- Carpio Garcia Retamero Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esnal Iriarte Erkuden
- Esparcia Alvarez Maria Angeles
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pierre Piwko Claude
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Arellano Montserrat
- Serrano Checa Jose Javier
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 203, S 8, H J 17944, I/A 19 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-23
Empresa: DHL EXPRESS JAEN SPAIN SL
- DHL PARCEL JAEN SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 202, S 8, H J 17944, I/A 17 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-23
Empresa: DHL EXPRESS JAEN SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arjomil Gonzalez Alberto
- Bachiller Gutierrez Angel
- Borras Montane Miguel
- Calleja Gomez Jose Antonio
- Carpio Garcia Retamero Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esparcia Alvarez Maria Angeles
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Lora Romero Jose Luis
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pichot Jimenez Maria Del Mar
- Pierre Piwko Claude
- Roger Mouze Nicolas Marc
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 33, S 8, H J 17944, I/A 16 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-23
Empresa: DHL EXPRESS JAEN SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arjomil Gonzalez Alberto
- Bachiller Gutierrez Angel
- Borras Montane Miguel
- Calleja Gomez Jose Antonio
- Carpio Garcia Retamero Francisco
- De Bethencourt Cavestany Joaquin
- Esparcia Alvarez Maria Angeles
- Etxetxikia Etxebeste Leire
- Juanes Suarez Antonio
- Lopez Aranda Fernando
- Lopez Gonzalez Antonio
- Lora Romero Jose Luis
- Luna Naranjo Maria Isabel
- Meijide Bermudez Maria-soledad
- Pichot Jimenez Maria Del Mar
- Pierre Piwko Claude
- Roger Mouze Nicolas Marc
- Rosas Ocon Iñigo
- Sanchez Diaz Ignacio
- Torrejon Mir Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 33, S 8, H J 17944, I/A 15 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-23