DEUSKA SL - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DEUSKA SL
CIF B20467049
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DEUSKA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEUSKA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mugica Iñarra Daniel | Administrador Solidario | 20/05/2010 | 27/10/2010 |
Oca Pascual David | Administrador Solidario | 20/05/2010 | 27/10/2010 |
Mugica Larreta Anselmo | Administrador Solidario | 20/05/2010 | |
Oca Garcia Venancio | Administrador Solidario | 20/05/2010 |
ACTOS BORME DE DEUSKA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 124, S 8, H SS 7694, I/A 7 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 124, S 8, H SS 7694, I/A 7 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 124, S 8, H SS 7694, I/A 7 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 124, S 8, H SS 7694, I/A 6 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 124, S 8, H SS 7694, I/A 6 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-20