MUGICA IÑARRA DANIEL
Informe ejecutivo de MUGICA IÑARRA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUGICA IÑARRA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUBELZU SL | Administrador Solidario | 30/06/2010 |
VINCULACIONES DE MUGICA IÑARRA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGICA IÑARRA DANIEL
Empresa: DEUSKA SL
Administrador Solidario
- Mugica Iñarra Daniel
- Oca Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 124, S 8, H SS 7694, I/A 7 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-20
Empresa: ZUBELZU SA
Administrador Solidario
- Mugica Iñarra Daniel
- Oca Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 148, S 8, H SS 1401, I/A 9 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-20
Empresa: ZUBELZU SA
Administrador Solidario
- Mugica Iñarra Daniel
- Oca Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 148, S 8, H SS 1401, I/A 9 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-20
Empresa: DEUSKA SL
Administrador Solidario
- Mugica Iñarra Daniel
- Oca Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 124, S 8, H SS 7694, I/A 6 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-20
Empresa: ZUBELZU SA
Administrador Solidario
- Mugica Iñarra Daniel
- Oca Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 148, S 8, H SS 1401, I/A 8 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-20
Información de MUGICA IÑARRA DANIEL
Mostramos los datos de MUGICA IÑARRA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGICA IÑARRA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos