DETERGENCIA INDUSTRIAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social DETERGENCIA INDUSTRIAL SA
CIF A08573313
Órgano Administración Administrador único
Auditor Martinez Ribas Xavier
VINCULACIONES DE DETERGENCIA INDUSTRIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DETERGENCIA INDUSTRIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Carlos | REP.ADM.CONC | 12/03/2009 | 05/05/2011 |
COLOR CENTER SA | Administrador Concursal | 12/03/2009 | 05/05/2011 |
Gimeno Valentin Gamazo Jacinto | Administrador Concursal | 12/03/2009 | 05/05/2011 |
Ibañez Munne Rafael | Auditor Suplente | 24/12/2008 | 05/05/2011 |
Martinez Ribas Xavier | Auditor | 24/12/2008 | 05/05/2011 |
Maymi Colominas Jose | Administrador Concursal | 12/03/2009 | 05/05/2011 |
Vancells Valero Juan | Administrador Unico | 15/01/2009 | 26/02/2010 |
Castello Escude Joan | Administrador Solidario | 15/01/2009 | |
Simo Romeu Juan | Administrador Solidario | 15/01/2009 | |
Santaeugenia Vilar Juli | Apoderado | 24/12/2008 |
ACTOS BORME DE DETERGENCIA INDUSTRIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 193, S 8, H B 92837, I/A 45 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 66/2009 SECCION C, AUTO 110/11 FIRME DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2011, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 193, S 8, H B 92837, I/A 45 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 193, S 8, H B 92837, I/A 45 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 193, S 8, H B 92837, I/A 44 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 66/2009 SECCION 1C,AUTO FIRME,DE FECHA 20 DE ENERO DE 2010,DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 193, S 8, H B 92837, I/A 44 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 193, S 8, H B 92837, I/A 44 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 66/2009, SECCION 1 C, AUTO DE FECHA 6 DE FEBRERO DE2009, FIRME, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 192, S 8, H B 92837, I/A 43 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 192, S 8, H B 92837, I/A 43 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.16,18,24,28,33,36 Y DISPOSICION FINAL.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33548 , F 191, S 8, H B 92837, I/A 42 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08