MAYMI COLOMINAS JOSE
Informe ejecutivo de MAYMI COLOMINAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE MAYMI COLOMINAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL RENTERO TRILLO SL | Liquidador | 13/06/2024 | |
GM FUEL ATLANTICA SL | REP.ADM.CONC | 29/06/2022 | |
GM FUEL TANK SL | REP.ADM.CONC | 21/03/2022 | |
BELTXENEA CATERING SA | REP.ADM.CONC | 27/07/2021 | |
SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING SA | REP.ADM.CONC | 30/07/2020 | |
SERVEIS REUNITS SA | Auditor Suplente | 25/03/2019 | |
SERVEIS REUNITS SA | Auditor Suplente | 24/04/2018 | |
SERVEIS REUNITS SA | Auditor Suplente | 01/06/2017 | |
ARQUITECTURA PREVENTIVA INTEGRAL SA | Representante | 10/11/2016 | |
SERVEIS REUNITS SA | Auditor Suplente | 31/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MAYMI COLOMINAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYMI COLOMINAS JOSE
Empresa: DEMOLICIONES TECNICAS SA
Representante
- Maymi Colominas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 66471, I/A 72 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: MANUEL RENTERO TRILLO SL
Liquidador
- Maymi Colominas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 519, I/A 6 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-23
Empresa: GM FUEL SERVICE SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Maymi Colominas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 176, S 8, H B 384504, I/A 31 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: GM FUEL IBERICA SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Maymi Colominas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47293 , F 33, S 8, H B 425319, I/A 21 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: GLOBAL3 COMBI SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Maymi Colominas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43925 , F 104, S 8, H B 367939, I/A 66 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Empresa: TURISMATSOL SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:18/04/2022
Número Procedimiento Concursal:169/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2304
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-5851
Inscripción:
14
Fecha Inscripción09/11/2023
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 144, S 8, H GC 5851, I/A 14 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-35
Empresa: DEMOLICIONES Y RECICLADOS SL
Representante
- Maymi Colominas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 217, S 8, H M 220477, I/A 23 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: GM FUEL SERVICE SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Maymi Colominas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 175, S 8, H B 384504, I/A 29 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: PLATAFORMA CIVICITI SL
Administrador Concursal
Administrador Unico
REP.ADM.CONC
- Maymi Colominas Jose
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 79, S 8, H B 483515, I/A 16 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: TURISMATSOL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TURISMATSOL SL
Nif:B35094747
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Maymi Colominas Jose
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:18/04/2022
Número Procedimiento Concursal:169/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2010
Libro:
0
Folio:
74
Hoja:
8-5851
Inscripción:
12
Fecha Inscripción01/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 74, S 8, H GC 5851, I/A 12 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-35
VER MAS ACTOS
Información de MAYMI COLOMINAS JOSE
Mostramos los datos de MAYMI COLOMINAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYMI COLOMINAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos