REPRESENTACIONES PICUEZO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ferrocarril, 9
Código Postal 26570
Municipio Quel
Provincia La Rioja
Razón Social REPRESENTACIONES PICUEZO SL
CIF B26503219
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 22/01/2013
Nombres Anteriores
- DESTILERIAS PICUEZO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REPRESENTACIONES PICUEZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPRESENTACIONES PICUEZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rada Soldevilla Concepcion | Administrador Unico | 14/09/2016 | 05/12/2022 |
Rada Soldevilla Concepcion | Liquidador Unico | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
Martinez Benito Benito Miguel | Administrador Unico | 12/03/2013 | 14/09/2016 |
Chicote Gala Manuel | Apoderado | 12/03/2013 | 29/07/2013 |
ACTOS BORME DE REPRESENTACIONES PICUEZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 6 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 6 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 6 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 6 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 6 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-26
Empresa: DESTILERIAS PICUEZO SL
- AVDA FERROCARRIL 9 4º IZ (QUEL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-26
Empresa: DESTILERIAS PICUEZO SL
- REPRESENTACIONES PICUEZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-26
Empresa: DESTILERIAS PICUEZO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-26
Empresa: DESTILERIAS PICUEZO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-26
Empresa: DESTILERIAS PICUEZO SL
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 19 de los Estatutos relativo a la retribución de los administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 55, S 8, H LO 15406, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-26