DESPAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Manuel Girona, 62
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DESPAL SA
CIF A08218372
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.lallavedeoro.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor GIRONELLA VELASCO AUDITORES SAP
VINCULACIONES DE DESPAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESPAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chaparro Lopez Miguel | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
De Santiago Muñoz Carlos | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
Ferrer Nicolau Manuel | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
Flores Pietx German | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
GIRONELLA VELASCO AUDITORES SAP | Auditor | 10/11/2011 | 31/01/2012 |
Marsa Garcia Lluis | Administrador Solidario | 20/12/2011 | 31/01/2012 |
Marsa Visay Ferran | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
Marsa Visay Ferran | Administrador Solidario | 10/11/2011 | 31/01/2012 |
Mas Llobet Roser | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
Poch Badia Josep Maria | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESPAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 225, S 8, H B 23876, I/A 58 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 225, S 8, H B 23876, I/A 57 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 225, S 8, H B 23876, I/A 56 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 11 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 225, S 8, H B 23876, I/A 55 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 224, S 8, H B 23876, I/A 54 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 224, S 8, H B 23876, I/A 53 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 224, S 8, H B 23876, I/A 52 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31126 , F 223, S 8, H B 23876, I/A 51 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08