DESERTSOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Costa Brava, 13
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESERTSOL SL
CIF B85389542
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 14/03/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GRUPO GRANSOLAR SL
VINCULACIONES DE DESERTSOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESERTSOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Salmeron Juan Pedro | Administrador Solidario | 09/04/2012 | 13/03/2013 |
Fernandez Del Pino Lopez Francisco Javier | Apoderado | 09/04/2012 | 13/03/2013 |
GRUPO GRANSOLAR SL | Socio Unico | 09/04/2012 | 13/03/2013 |
Higueras Rivas Ivan Ernesto | Administrador Solidario | 09/04/2012 | 13/03/2013 |
Vegas Fernandez Domingo Florian | Administrador Solidario | 09/04/2012 | 13/03/2013 |
Ortmann Benedikt | Administrador Unico | 09/04/2012 |
ACTOS BORME DE DESERTSOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 66, S 8, H M 456849, I/A 4 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 66, S 8, H M 456849, I/A 4 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- Queda CERRADA LA HOJA de la Sociedad por plazo provisional de SEIS MESES al haber sido ABSORBIDA la sociedad a que la misma se refiere, por la denominada "PARQUE SOLAR AFORTUNADO,S.L", domiciliada en Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 66, S 8, H M 456849, I/A 3M (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 65, S 8, H M 456849, I/A 3 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
- C/ COSTA BRAVA 13 - 3º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 64, S 8, H M 456849, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 64, S 8, H M 456849, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 64, S 8, H M 456849, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 64, S 8, H M 456849, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 64, S 8, H M 456849, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-28