ORTMANN BENEDIKT
Informe ejecutivo de ORTMANN BENEDIKT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 74
Empresas inactivas: 74
CARGOS DE ORTMANN BENEDIKT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNCASCADE SL | Administrador Unico | 27/05/2015 | |
ESPIGA DE SOL GMBH & CO KG | R.L.C.Perma. | 25/05/2015 | |
SOL DE POZO GMBH & CO KG | R.L.C.Perma. | 20/05/2015 | |
SOL DE FLOR GMBH & CO. KG | R.L.C.Perma. | 14/05/2015 | |
GARTENSONNE SL | Administrador Unico | 20/04/2012 | |
TARATA DEL SOL SL | Administrador Unico | 12/04/2012 | |
DESERTSOL SL | Administrador Unico | 09/04/2012 | |
ALADINSOL SL | Administrador Unico | 09/04/2012 | |
SOL DE CERRO GMBH & CO KG | R.L.C.Perma. | 19/10/2011 | |
VIENTO DEL SOL GMBH & CO KG | R.L.C.Perma. | 17/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ORTMANN BENEDIKT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTMANN BENEDIKT
Empresa: SUNCASCADE SL
Administrador Unico
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 113, S 8, H M 455220, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: ESPIGA DE SOL GMBH & CO KG
R.L.C.Perma.
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24994 , F 117, S 8, H M 450072, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: SOL DE POZO GMBH & CO KG
R.L.C.Perma.
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24641 , F 92, S 8, H M 443526, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: SOL DE FLOR GMBH & CO. KG
R.L.C.Perma.
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24646 , F 123, S 8, H M 443630, I/A 2 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: GARTENSONNE SL
Administrador Unico
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 57, S 8, H M 456848, I/A 2 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: TARATA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 101, S 8, H M 455219, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: ALADINSOL SL
Administrador Unico
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 125, S 8, H M 455221, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Empresa: DESERTSOL SL
Administrador Unico
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 64, S 8, H M 456849, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Empresa: VIENTO DEL SOL GMBH & CO KG
R.L.C.Perma.
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24994 , F 93, S 8, H M 450069, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Empresa: SOL DE CERRO GMBH & CO KG
R.L.C.Perma.
- Ortmann Benedikt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 167, S 8, H M 442949, I/A 2 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
VER MAS ACTOS
Información de ORTMANN BENEDIKT
Mostramos los datos de ORTMANN BENEDIKT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTMANN BENEDIKT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos