DESARROLLOS TORREBLANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enmedio, 74
Código Postal 12001
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS TORREBLANCA SL
CIF B12684023
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DESARROLLOS PROBIAN SL
VINCULACIONES DE DESARROLLOS TORREBLANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS TORREBLANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS PROBIAN SL | Administrador Unico | 25/06/2014 | 29/04/2022 |
Gimeno Escrig Andres | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2014 | 29/04/2022 |
AUGIMAR EMPRESA URBANIZADORA SA | Consejero | 15/05/2014 | 25/06/2014 |
CASTELLPLANA SL | Secretario | 15/05/2014 | 25/06/2014 |
CASTELLPLANA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2014 | 25/06/2014 |
CASTELLPLANA SL | Consejero | 15/05/2014 | 25/06/2014 |
CISA CARTERA DE INMUEBLES SL | Consejero | 15/05/2014 | 25/06/2014 |
Diaz Lopez Jose Luis | Consejero | 25/06/2014 | |
Gimeno Bermejo Antonio | Presidente | 25/06/2014 | |
Gimeno Bermejo Antonio | Consejero | 25/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS TORREBLANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 13 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS TORREBLANCA SL
Nif:B12684023
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:FRANCISCO GIL MONZO
Parte Dispositiva:
1. SE DECLARA en CONCURSO de ACREEDORES, de carácter VOLUNTARIO, a la entidad DESARROLLOS TORREBLANCA SL, con CIF B-12684023 y domicilio en C/ En medio 74, Castellón de la Plana, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, al Tomo 1285, folio 189, hoja CS-24289. 2. SE ACUERDA la CONCLUSION del p
Fecha de Resolución:01/02/2022
Número Procedimiento Concursal:000450/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1285
Libro:
848
Folio:
189
Hoja:
8-24289
Inscripción:
13
Fecha Inscripción29/04/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 13 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS TORREBLANCA SL
Nif:B12684023
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:FRANCISCO GIL MONZO
Parte Dispositiva:
1. SE DECLARA en CONCURSO de ACREEDORES, de carácter VOLUNTARIO, a la entidad DESARROLLOS TORREBLANCA SL, con CIF B-12684023 y domicilio en C/ En medio 74, Castellón de la Plana, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, al Tomo 1285, folio 189, hoja CS-24289. 2. SE ACUERDA la CONCLUSION del p
Fecha de Resolución:01/02/2022
Número Procedimiento Concursal:000450/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1285
Libro:
848
Folio:
189
Hoja:
8-24289
Inscripción:
13
Fecha Inscripción29/04/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 13 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-12
- DISPENSA de la prohibición de competencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 12 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 12 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 12 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-12
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 12 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-12
- DISPENSA A LOS CONSEJEROS NOMBRADOS DE LA PROHIBICION DE COMPETENCIA DEL ART. 65 DE LA L.S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 11 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-12
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 11 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-12
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 189, S 8, H CS 24289, I/A 11 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-12