DESARROLLOS PROBIAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterios de Suso y Yuso, 34
Código Postal 28049
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS PROBIAN SL
CIF B83669051
Capital Social 4818480.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 26/05/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario CASIO DION INVEST SL
VINCULACIONES DE DESARROLLOS PROBIAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS PROBIAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASIO DION INVEST SL | Administrador Unico | 05/10/2023 | 26/01/2024 |
CASIO DION INVEST SL | Socio Unico | 05/10/2023 | 26/01/2024 |
CASIO DION INVEST SL | Liquidador | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
Gimeno Bermejo Antonio | Representante | 05/10/2023 | 26/01/2024 |
Gimeno Bermejo Antonio | Representante | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
Antonio Gimeno Bermejo | Administrador Unico | 21/11/2022 | 05/10/2023 |
Gimeno Bermejo Antonio | Administrador Solidario | 14/02/2011 | 21/11/2022 |
Gimeno Guinot Juan-jose | Administrador Solidario | 14/02/2011 | 21/11/2022 |
Alcaraz Montesinos Juan Antonio | Secretario | 14/02/2011 | |
Alcaraz Montesinos Juan Antonio | Consejero Delegado Solidario | 14/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS PROBIAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 224, S 8, H M 336934, I/A 18 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 224, S 8, H M 336934, I/A 18 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 224, S 8, H M 336934, I/A 18 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 224, S 8, H M 336934, I/A 18 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 223, S 8, H M 336934, I/A 17 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 223, S 8, H M 336934, I/A 16 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 223, S 8, H M 336934, I/A 16 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Capital Anterior: | 4.818.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 230,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.818.480,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 223, S 8, H M 336934, I/A 15 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Capital Anterior: | 4.816.950,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.818.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 222, S 8, H M 336934, I/A 14 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19240 , F 221, S 8, H M 336934, I/A 13 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28