DESARROLLOS INMOBILIARIOS CERRO BELMONTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 175
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DESARROLLOS INMOBILIARIOS CERRO BELMONTE SL
CIF B84068709
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/07/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CERRO BELMONTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CERRO BELMONTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Abendivar Gorka | Liquidador | 22/01/2024 | 22/01/2024 |
Arregui Abendivar Gorka | Representante | 02/01/2015 | 22/01/2024 |
ILUSTRACION PENTA SA | Administrador Unico | 02/01/2015 | 22/01/2024 |
Arregui Abendivar Gorka | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2015 | |
Arregui Abendivar Gorka | Consejero | 02/01/2015 | |
Garcia Capelo Villalba Fernando | Secretario | 02/01/2015 | |
Ligues Creus Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2015 | |
Ligues Creus Juan Jose | Consejero | 02/01/2015 | |
Zubizarreta Aguirre Javier | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2015 | |
Zubizarreta Aguirre Javier | Presidente | 02/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CERRO BELMONTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20559 , F 38, S 8, H M 363940, I/A 7 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20559 , F 38, S 8, H M 363940, I/A 7 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20559 , F 38, S 8, H M 363940, I/A 7 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Administrador Unico
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20559 , F 38, S 8, H M 363940, I/A 7 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20559 , F 37, S 8, H M 363940, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20559 , F 37, S 8, H M 363940, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20559 , F 37, S 8, H M 363940, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-103-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-124-28