DESARROLLOS EMPRESARIALES GARPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio de Oro, 22
Código Postal 33209
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLOS EMPRESARIALES GARPE SL
CIF B33972027
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 06/08/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DESARROLLOS EMPRESARIALES GARPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLOS EMPRESARIALES GARPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Perez Eustaquio | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 27/05/2014 |
Garcia Sanchez Juan Carlos | Liquidador | 27/05/2014 | 27/05/2014 |
Garcia Sanchez Juan Carlos | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 27/05/2014 |
Veiga Pastor Guzman | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 27/05/2014 |
ACTOS BORME DE DESARROLLOS EMPRESARIALES GARPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 83, S 8, H AS 40294, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 83, S 8, H AS 40294, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 83, S 8, H AS 40294, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 83, S 8, H AS 40294, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-172-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 81, S 8, H AS 40294, I/A 1 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-33
Dirección:C/ RIO DE ORO NUMERO 22 BAJO (GIJON)
Comienzo de operaciones:06/08/09
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:-LA GESTION Y DIRECCION DE PARTICIPACIONES EN LOS NEGOCIOSDE OTRAS ENTIDADES, MEDIANTE LA ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION, PIGNORACION O ENAJENACION DE PARTICIPACIONES SOCIALES, ACCIONES, TITULOS, ACTIVOS FINANCIEROS Y OBLIGACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, Y DE TODAS CLASES DE VALORES MOB
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 81, S 8, H AS 40294, I/A 1 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-33