VEIGA PASTOR GUZMAN
Informe ejecutivo de VEIGA PASTOR GUZMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEIGA PASTOR GUZMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA PROYECTOS & CONSULTING LANZA SL | Administrador Unico | 21/06/2022 | |
AISLAMIENTOS AINCO SL | Administrador Unico | 21/06/2022 | |
AQUATERMIA INSTALACIONES SL | Administrador Solidario | 06/04/2022 | |
REHABILITACION E INGENIERIA SOSTENIBLE DE ASTURIAS SL | Administrador Solidario | 31/12/2021 | |
AQUATERMIA INSTALACIONES SL | Socio Unico | 19/01/2017 | |
INGENIERIA PROYECTOS & CONSULTING LANZA SL | Socio Unico | 18/06/2014 | |
VEIGAR SERVICIO TECNICO ROCES SL | Administrador Solidario | 26/01/2012 |
VINCULACIONES DE VEIGA PASTOR GUZMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEIGA PASTOR GUZMAN
Empresa: AISLAMIENTOS AINCO SL
Administrador Unico
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 58, S 8, H AS 3931, I/A 8 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-33
Empresa: AISLAMIENTOS AINCO SL
Administrador Solidario
- Sanchez Menendez Veronica
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 58, S 8, H AS 3931, I/A 8 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-33
Administrador Unico
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 212, S 8, H AS 38203, I/A 11 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-33
Administrador Solidario
- Sanchez Menendez Veronica
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 212, S 8, H AS 38203, I/A 11 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-33
Empresa: AQUATERMIA INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Sanchez Menendez Veronica
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 39, S 8, H AS 44954, I/A 8 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Empresa: AQUATERMIA INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 39, S 8, H AS 44954, I/A 8 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Administrador Solidario
- Sanchez Menendez Veronica
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 211, S 8, H AS 38203, I/A 10 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Administrador Unico
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 211, S 8, H AS 38203, I/A 10 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Empresa: AISLAMIENTOS AINCO SL
Administrador Solidario
- Sanchez Menendez Veronica
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 58, S 8, H AS 3931, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Empresa: AISLAMIENTOS AINCO SL
Administrador Unico
- Veiga Pastor Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 58, S 8, H AS 3931, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
VER MAS ACTOS
Información de VEIGA PASTOR GUZMAN
Mostramos los datos de VEIGA PASTOR GUZMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEIGA PASTOR GUZMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos