DESARROLLO Y PRODUCCION DE SEMILLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ronda de los Tejares, 32
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social DESARROLLO Y PRODUCCION DE SEMILLAS SL
CIF B14696785
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 16/09/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE SEMILLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE SEMILLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Lopez Salvador | Consejero | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Crespo Lopez Salvador | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Figueras Benjumea Isabel Patricia | Vicepresidente | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Figueras Benjumea Isabel Patricia | Consejero | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Fuertes Valero Alberto | Consejero | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Fuertes Valero Alberto | Presidente | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Laguna Gonzalez De Canales Bartolome | Vicesecret. | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Laguna Gonzalez De Canales Bartolome | Consejero | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Mendez Calvillo Juan | Consejero | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
Mendez Calvillo Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2012 | 20/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE SEMILLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 94, S 8, H CO 21379, I/A 7 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 94, S 8, H CO 21379, I/A 7 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-14
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 94, S 8, H CO 21379, I/A 7 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-14
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 12, S 8, H CO 21379, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-14
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 12, S 8, H CO 21379, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-14
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 11, S 8, H CO 21379, I/A 5 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-14
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 11, S 8, H CO 21379, I/A 5 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-145-14