FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA HERRADURA SL | Socio Unico | 14/05/2024 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA HERRADURA SL | Administrador Unico | 14/05/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO
Administrador Unico
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA181809, I/A 1 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-29
Socio Único
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA181809, I/A 1 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-29
Empresa: FERCAMPO AUTOMOCION SL
Administrador Solidario
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
- Fernandez Rivas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299 , F 81, S 8, H CO 1537, I/A 20 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-14
Empresa: FERCAMPO AUTOMOCION SL
Administrador Solidario
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
- Fernandez Rivas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 188, S 8, H CO 1537, I/A 18 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-14
Empresa: FERCAMPO AUTOMOCION SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Consejero
- Cabezas Rivas Francisco
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
- Rivas Ruiz Marta
Presidente
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 188, S 8, H CO 1537, I/A 18 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-14
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 12, S 8, H CO 21379, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-14
Empresa: TRANSITOS DEL MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cabeza Rivas Francisco
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Consejero
- Cabeza Rivas Francisco
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
- Fernandez Rivas Alberto
- Rivas Ruiz Marta
Presidente
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367, L 280, F 55, S 8, H MA 11354, I/A 7 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Empresa: FERCAMPO SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
- Rivas Ruiz Marta
Consejero
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
- Fernandez Rivas Alberto
- Rivas Ruiz Marta
Presidente
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3988, L 2899, F 222, S 8, H MA 6473, I/A 27 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Presidente
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 11, S 8, H CO 21379, I/A 5 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-14
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Iglesias Pedro Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 11, S 8, H CO 21379, I/A 5 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-14
Información de FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ IGLESIAS PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos