DESARROLLO PARADIGMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rosselló D'Amunt, 6
Código Postal 08530
Municipio La Garriga
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DESARROLLO PARADIGMA SL
CIF B65623811
Capital Social 4286.0 Euros
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
Fecha de Constitución 04/08/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Raventos Monjo Jaume
VINCULACIONES DE DESARROLLO PARADIGMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO PARADIGMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artigas Grau Elena | Apoderado Solidario | 16/12/2021 | 11/02/2022 |
Gomez Garcia Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2021 | 11/02/2022 |
KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018 SL | Apoderado Mancomunado | 24/11/2021 | 11/02/2022 |
Martin Martin Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2018 | 11/02/2022 |
Raventos Monjo Jaume | Administrador Unico | 24/12/2018 | 11/02/2022 |
Raventos Monjo Jaume | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2018 | 11/02/2022 |
Raventos Monjo Jaume | Apoderado Mancomunado | 24/11/2021 | 11/02/2022 |
Sanchez Sole Sergio | Apoderado Solidario | 16/12/2021 | 11/02/2022 |
Terradellas Serra Elisabet | Apoderado Solidario | 16/12/2021 | 11/02/2022 |
Oleart Plomer Roman | Apoderado Solidario | 26/06/2018 | 24/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DESARROLLO PARADIGMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 206, S 8, H B 416018, I/A 17 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 206, S 8, H B 416018, I/A 16 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 205, S 8, H B 416018, I/A 15 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 205, S 8, H B 416018, I/A 15 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 204, S 8, H B 416018, I/A 14 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 204, S 8, H B 416018, I/A 13 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 204, S 8, H B 416018, I/A 13 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 202, S 8, H B 416018, I/A 12 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42753 , F 64, S 8, H B 416018, I/A 11 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42753 , F 63, S 8, H B 416018, I/A 10 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-08