ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O
Informe ejecutivo de ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 27
CARGOS DE ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPESCO AND SEFRISA SA | Apoderado Solidario | 29/04/2021 | |
BLUEOCEAN TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 12/12/2018 | |
KAPALAI INVESTMENTS SL | Apoderado | 30/11/2018 | |
HYGIENA DIAGNOSTICA ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 16/08/2018 | |
HAUSER & WIRTH SAN SEBASTIAN SL | Apoderado | 30/05/2018 |
VINCULACIONES DE ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O
Empresa: AGRUPA LETTUCE SL
Apoderado
- Arenas Domingo Maria De La O
- Fernandez- Rico Nuñez Marcos
- Martin Martinez De Lecea Nicolas
- Olmos Garcia Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 51164, I/A 22 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-04
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arenas Domingo Maria De La O
- De Basterrechea Rebanal Beatriz
- Fernandez- Rico Nuñez Marcos
- Martin Martinez De Lecea Nicolas
- Segura De La Monja Ignacio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 300093, I/A 46 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: QUARZA INVERSIONES EN AUTOMOCION SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Arenas Domingo Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39413 , F 225, S 8, H M 699790, I/A 15 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: VICUÑA DIRECTORSHIP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arenas Domingo Maria De La O
- Fernandez- Rico Nuñez Marcos
- Olmos Garcia Mercedes
- Perez Muñoz Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 91, S 8, H SS 43215, I/A 11 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-20
Empresa: MEDTECH DEVICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arenas Domingo Maria De La O
- Fernandez- Rico Nuñez Marcos
- Moreno Marquez Maria Del Mar
- Perez-arda Precioso Paula
- Rueda Gonzalez Pedro Antonio
- Velasco Parera Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46445 , F 17, S 8, H B 520237, I/A 22 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: ANGULAS AGUINAGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aizpurua Alvarez Raquel
- Apalategui Garicano Javier Felix
- Arenas Domingo Maria De La O
- Cañada Millan Javier
- Echeveste Aizpurua Imanol
- Errasti Isasi Irene
- Fernandez Diaz Maria Del Carmen
- Fernandez- Rico Nuñez Marcos
- Grande Astorquiza Mikel
- Olmos Garcia Mercedes
- Perez Ganchegui Gabriel
- Perez Muñoz Aurora
- Rodriguez Guzman Inmaculada
- Vazquez Perez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 104, S 8, H SS 27769, I/A 52 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Empresa: LAGUMAR SEAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aizpurua Alvarez Raquel
- Apalategui Garicano Javier Felix
- Arenas Domingo Maria De La O
- Cañada Millan Javier
- Echeveste Aizpurua Imanol
- Errasti Isasi Irene
- Fernandez Diaz Maria Del Carmen
- Fernandez- Rico Nuñez Marcos
- Grande Astorquiza Mikel
- Olmos Garcia Mercedes
- Perez Ganchegui Gabriel
- Perez Muñoz Aurora
- Rodriguez Guzman Inmaculada
- Vazquez Perez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 123, S 8, H SS 27196, I/A 39 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Empresa: MAVERICKS DIRECTORSHIP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aizpurua Alvarez Raquel
- Apalategui Garicano Javier Felix
- Arenas Domingo Maria De La O
- Cañada Millan Javier
- Echeveste Aizpurua Imanol
- Errasti Isasi Irene
- Fernandez Diaz Maria Del Carmen
- Fernandez- Rico Nuñez Marcos
- Grande Astorquiza Mikel
- Olmos Garcia Mercedes
- Perez Ganchegui Gabriel
- Perez Muñoz Aurora
- Rodriguez Guzman Inmaculada
- Vazquez Perez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 74, S 8, H SS 43213, I/A 16 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Empresa: BENORT SOCIAL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arenas Domingo Maria De La O
- Benito Perez Angel
- Benito Perez Angel
- De Basterrechea Rebanal Beatriz
- Garralda Cabanas Lucia
- Perez-arda Precioso Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 198, S 8, H TO 21139, I/A 14 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2022-76-45
Empresa: PSICOLOGIA Y REALIDAD VIRTUAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arenas Domingo Maria De La O
- De Basterrechea Rebanal Beatriz
- Garralda Cabanas Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6328, L 3633, F 160, S 8, H V 65581, I/A 23 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-46
VER MAS ACTOS
Información de ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O
Mostramos los datos de ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos