DESARROLLO DE LAS OPCIONES DE LA CONSTRUCCION SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Alcazar de Toledo, 8
Código Postal 24001
Municipio León
Provincia León
Razón Social DESARROLLO DE LAS OPCIONES DE LA CONSTRUCCION SA
CIF A80733843
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DESARROLLO DE LAS OPCIONES DE LA CONSTRUCCION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESARROLLO DE LAS OPCIONES DE LA CONSTRUCCION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aneiros Lago Manuel | Administrador Unico | 01/03/2013 | 28/01/2022 |
Aparicio Carbajal Maria Del Pilar | Administrador Unico | 25/09/2009 | 01/03/2013 |
ACTOS BORME DE DESARROLLO DE LAS OPCIONES DE LA CONSTRUCCION SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 98, S 8, H LE 15458, I/A 13 D (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 98, S 8, H LE 15458, I/A 13 B (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 98, S 8, H LE 15458, I/A 13 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 98, S 8, H LE 15458, I/A 13 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-200-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-24
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-17-24
- Se aclara el objeto social en el sentido de que la Sociedad actuará como mediadora y coordinadora en las actividades que sean profesionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 97, S 8, H LE 15458, I/A 12 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-24
- Se ha dado nueva redacción al ARTICULO 14º de los EstatutosSociales referente al funcionamiento de la Junta General y al ARTICULO 22º de dichos Estatutos, referente a la duracióndel órgano de administración que es por SEIS AÑOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 97, S 8, H LE 15458, I/A 12 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 97, S 8, H LE 15458, I/A 12 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-24