APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUINTANA SAN FROILAN SL | Administrador Unico | 28/02/2013 | |
J.V.A.P. DEL BLANCO Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 27/12/2012 | |
MIRLOS BLANCOS SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 26/12/2012 | |
HOTELES DOS HERMANAS SL | Administrador Unico | 26/12/2012 | |
APARGASU SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 |
VINCULACIONES DE APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR
Empresa: GESTION INMOBILIARIA APARICIO SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 174, S 8, H LE 25426, I/A 2 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-24
Empresa: GESTION INMOBILIARIA APARICIO SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 171, S 8, H LE 25426, I/A 1 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-24
Empresa: GESTION DE VIAJES LEON SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 119, S 8, H LE 11750, I/A 8 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-24
Empresa: GESTION DE VIAJES LEON SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 118, S 8, H LE 11750, I/A 7 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-24
Empresa: INVERSIONES APARICIO SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 187, S 8, H LE 8266, I/A 9 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-24
Empresa: QUINTANA SAN FROILAN SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30755 , F 89, S 8, H M 553438, I/A 1 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-28
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 98, S 8, H LE 15458, I/A 13 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-24
Empresa: INVERSIONES CARNICEROS SL
Administrador Solidario
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
- Aparicio Ruiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 167, S 8, H LE 13772, I/A 3 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-24
Empresa: J.V.A.P. DEL BLANCO Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30539 , F 70, S 8, H M 549679, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: HOTELES DOS HERMANAS SL
Administrador Unico
- Aparicio Carbajal Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30559 , F 169, S 8, H M 549997, I/A 1 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
VER MAS ACTOS
Información de APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO CARBAJAL MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos