DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SOFIA, MANZANA 7, PARCELAS 24-29, POLIGONO CABE
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Razón Social DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL
CIF B30865471
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jose Francisco Marin Segura
VINCULACIONES DE DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Garcia Vargas | Liquidador | 21/07/2016 | 22/02/2018 |
Andres Garcia Vargas | Apoderado | 21/07/2016 | 22/02/2018 |
Jose Francisco Marin Segura | Socio Unico | 20/01/2015 | 22/02/2018 |
Cristina Izaguirre Leal | Apoderado | 22/03/2016 | 21/07/2016 |
Jose Francisco Marin Segura | Administrador Unico | 20/01/2015 | 21/07/2016 |
Francisco Javier Pardo Escolar | Apoderado | 27/06/2013 | 22/03/2016 |
Andres Garcia Vargas | Socio Unico | 30/04/2012 | 20/01/2015 |
Andres Garcia Vargas | Administrador Unico | 30/04/2012 | 20/01/2015 |
ACTOS BORME DE DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 129, S 8, H MU 78191, I/A 9 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 129, S 8, H MU 78191, I/A 9 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 128, S 8, H MU 78191, I/A 8 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-30
Apoderado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 128, S 8, H MU 78191, I/A 8 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 128, S 8, H MU 78191, I/A 8 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 128, S 8, H MU 78191, I/A 8 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 127, S 8, H MU 78191, I/A 7 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 127, S 8, H MU 78191, I/A 6 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 127, S 8, H MU 78191, I/A 5 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 127, S 8, H MU 78191, I/A 5 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-30