JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA
Informe ejecutivo de JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL | Socio Unico | 20/01/2015 | 22/02/2018 |
DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL | Administrador Unico | 20/01/2015 | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA
Empresa: DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL
Administrador Unico
- Jose Francisco Marin Segura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 128, S 8, H MU 78191, I/A 8 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-30
Empresa: DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL
Administrador Unico
- Jose Francisco Marin Segura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 127, S 8, H MU 78191, I/A 5 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-30
Empresa: DEPORTES SIGLO XXI PARMO INDOOR SL
Nuevo Socio Único
- Jose Francisco Marin Segura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 127, S 8, H MU 78191, I/A 5 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-30
Información de JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA
Mostramos los datos de JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE FRANCISCO MARIN SEGURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos