DEPILATEYA SARRIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Dolça de Provença, 288
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DEPILATEYA SARRIA SL
CIF B64831381
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 12/03/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL
VINCULACIONES DE DEPILATEYA SARRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPILATEYA SARRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanovas Garces Francesc | REPR.143 RRM | 04/08/2014 | 15/06/2015 |
Fernandez De Sevilla Luis Jonama | Apoderado Solidario | 20/10/2014 | 15/06/2015 |
Guell Torent Pau | Apoderado Solidario | 28/08/2013 | 15/06/2015 |
Lopez Gonzalez Maria Del Carmen | Apoderado | 23/04/2010 | 15/06/2015 |
Sancho Garcera Carolina | Apoderado Solidario | 28/08/2013 | 15/06/2015 |
SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL | Administrador Unico | 04/08/2014 | 15/06/2015 |
Silla Quiles Mariam | Apoderado | 26/08/2010 | 21/04/2015 |
Casanovas Garces Francesc | Administrador Solidario | 04/08/2014 | |
Jonama Fernandez De Sevilla Luis | Administrador Solidario | 04/08/2014 |
ACTOS BORME DE DEPILATEYA SARRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 6, S 8, H B 367800, I/A 14 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 6, S 8, H B 367800, I/A 13 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 5, S 8, H B 367800, I/A 12 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 4, S 8, H B 367800, I/A 11 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 3, S 8, H B 367800, I/A 10 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 3, S 8, H B 367800, I/A 10 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
- Sociedades absorbidas: DEPILATEYA SAN CUGAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 1, S 8, H B 367800, I/A 9 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40421 , F 101, S 8, H B 367800, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40421 , F 100, S 8, H B 367800, I/A 7 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
- Sociedades absorbidas: OCHALTATI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40421 , F 98, S 8, H B 367800, I/A 6 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08