DEPILATEYA SAN CUGAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Dolça de Provença, 288
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DEPILATEYA SAN CUGAT SL
CIF B65792996
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina general
Fecha de Constitución 03/05/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL
VINCULACIONES DE DEPILATEYA SAN CUGAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPILATEYA SAN CUGAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanovas Garces Francesc | REPR.143 RRM | 01/06/2012 | 04/06/2014 |
Guell Torent Pau | Apoderado Solidario | 27/08/2013 | 04/06/2014 |
Sancho Garcera Carolina | Apoderado Solidario | 27/08/2013 | 04/06/2014 |
SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL | Administrador Unico | 01/06/2012 | 04/06/2014 |
Silla Quiles Mariam | Apoderado Solidario | 27/08/2013 | 04/06/2014 |
ACTOS BORME DE DEPILATEYA SAN CUGAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 68, S 8, H B 427064, I/A 6 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: DEPILATEYA SARRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 68, S 8, H B 427064, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 67, S 8, H B 427064, I/A 4 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 66, S 8, H B 427064, I/A 3 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 65, S 8, H B 427064, I/A 2 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 62, S 8, H B 427064, I/A 1 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Dirección:CL PROVENCA Num.288 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:03/05/12
Capital:18.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDADES MEDICAS,PARAMEDICAS Y COMPLEMENTARIAS,RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON DIETETICA,NUTRICION,ESTETICA,COSMETICA,CIRUGIA ESTETICA YDEPILACION LASER,INCLUYENDO COMERCIO DE PRODUCTOS RELACIONADOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 62, S 8, H B 427064, I/A 1 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08