DEOXYS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 277
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEOXYS SL
CIF B64458300
Capital Social 243010.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Manonellas Lozoya Maria Rosa
VINCULACIONES DE DEOXYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEOXYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elias Guilera Joaquin Maria | Apoderado Solidario | 10/07/2014 | 28/06/2022 |
Feliu De La Peña Manonellas Gabriel | Apoderado Solidario | 11/12/2018 | 28/06/2022 |
Feliu De La Peña Manonellas Marta | Apoderado Solidario | 11/12/2018 | 28/06/2022 |
Manonellas Lozoya Maria Rosa | Administrador Unico | 17/03/2009 | 28/06/2022 |
Manonellas Lozoya Maria Rosa | Apoderado | 28/06/2022 | |
Payan Prieto Maria Inmaculada | Apoderado Solidario | 01/03/2018 | 28/06/2022 |
Feliu De La Peña Manonellas Gabriel | Administrador Unico | 17/03/2009 |
ACTOS BORME DE DEOXYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 215, S 8, H B 345901, I/A 10 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 215, S 8, H B 345901, I/A 10 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 215, S 8, H B 345901, I/A 9 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 214, S 8, H B 345901, I/A 8 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 213, S 8, H B 345901, I/A 7 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- CL MUNTANER Num.277 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 213, S 8, H B 345901, I/A 6 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 212, S 8, H B 345901, I/A 5 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08