ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA
Informe ejecutivo de ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAMAN 90 SA | Apoderado | 22/02/2012 | 14/09/2022 |
DEOXYS SL | Apoderado Solidario | 10/07/2014 | 28/06/2022 |
FINCAMAN 90 SA | Administrador Unico | 20/01/2012 | 22/02/2012 |
VINCULACIONES DE ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA
Empresa: FINCAMAN 90 SA
Apoderado
- Elias Guilera Joaquin Maria
- Manonellas Simo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 180, S 8, H B 1347, I/A 25 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-08
Empresa: DEOXYS SL
Apoderado Solidario
- Elias Guilera Joaquin Maria
- Feliu De La Peña Manonellas Gabriel
- Feliu De La Peña Manonellas Marta
- Payan Prieto Maria Inmaculada
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 215, S 8, H B 345901, I/A 10 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: DEOXYS SL
Apoderado Solidario
- Elias Guilera Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39325 , F 213, S 8, H B 345901, I/A 7 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
Empresa: FINCAMAN 90 SA
Apoderado
- Elias Guilera Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 152, S 8, H B 1347, I/A 18 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Empresa: FINCAMAN 90 SA
Administrador Unico
- Elias Guilera Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 152, S 8, H B 1347, I/A 17 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Empresa: FINCAMAN 90 SA
Administrador Unico
- Elias Guilera Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 150, S 8, H B 1347, I/A 15 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Información de ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA
Mostramos los datos de ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIAS GUILERA JOAQUIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos