DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL
CIF B38868378
Nombres Anteriores
- DENKI SOLUTIONS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Leon Concepcion Pedro
Propietario De Leon Concepcion Pedro
VINCULACIONES DE DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Leon Concepcion Pedro | Socio Unico | 14/06/2013 | 27/07/2015 |
De Leon Concepcion Pedro | Administrador Unico | 21/02/2013 | 27/07/2015 |
De Leon Concepcion Ana | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 21/02/2013 |
De Leon Concepcion Marta | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 21/02/2013 |
De Leon Concepcion Pedro | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 21/02/2013 |
De Leon Concepcion Pedro | Administrador Unico | 30/09/2009 |
ACTOS BORME DE DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 6 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 6 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 5 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
Empresa: DENKI SOLUTIONS SL
- DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 3 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-38
Empresa: DENKI SOLUTIONS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 210, S 8, H TF 39729, I/A 2 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38