DELTA CULTURAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Puerto Navafria, 19
Código Postal 28935
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELTA CULTURAL SL
CIF B87893624
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 21/07/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodrigues De Ascencao Cristovao-antonio
VINCULACIONES DE DELTA CULTURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELTA CULTURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bouzoubaa Nawfal | Liquidador | 16/11/2021 | 16/11/2021 |
Bouzoubaa Nawfal | Administrador Unico | 21/02/2019 | 16/11/2021 |
Rodrigues De Ascencao Cristovao-antonio | Socio Unico | 29/08/2017 | 16/11/2021 |
Rodrigues De Ascencao Cristovao-antonio | Administrador Unico | 29/08/2017 | 21/02/2019 |
Bouzoubaa Nawfal | Apoderado | 29/08/2017 | 12/02/2018 |
ACTOS BORME DE DELTA CULTURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- C/ PUERTO DE NAVAFRIA 19-21 - POLIGONO INDUSTRIAL (MOSTOLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 5 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 5 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 5 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 4 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
- La Sociedad tiene por objeto: Comercio al por mayor y al por menor de productos de estética, menaje, hogar y sanitarios. Las actividades enumeradas podrán ser realizadas, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante su participación en otras sociedades de objeto idéntico o análogo, .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 57, S 8, H M 652464, I/A 3 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
- AVDA JUAN CARLOS I - LOCAL 8 (SAN MARTIN DE LA VEGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 57, S 8, H M 652464, I/A 3 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28